Jakob Ole Schougaard Strand
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.C. RENGØRING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 266' DKK JC Service ApS (2023) |
Største underskud: | -52' DKK Boxen Skive -Funktionel Træning APS (2016-17) |
Største egenkapital: | 627' DKK JC Service ApS (2023) |
Største gæld: | 870' DKK JC Service ApS (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos JC Service ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JC Service ApS (8 år) |
Seed: 2089092860
Det hele startede for alvor en dag i 2003 hos J.C. RENGØRING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Ole Schougaard Strand i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 20. januar 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor almindelig rengøring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JC Service ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Boxen Skive -Funktionel Træning APS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021 -
Boxen Skive -Funktionel Træning APS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2018
Registreringsdato: 27.03.2018 -
Boxen Skive -Funktionel Træning APS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2018
Registreringsdato: 14.03.2018
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2016 - 14.03.2018
Bestyrelsesmedlem
27.03.2018 - 05.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2007 - 04.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2003 - 20.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Ole Schougaard Strand har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos Boxen Skive -Funktionel Træning APS der præsenterede et overskud på 209' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos Boxen Skive -Funktionel Træning APS der præsenterede et underskud på 52' DKK.
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2018 til 2021 hos Boxen Skive -Funktionel Træning APS.
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Jesper Ole Schougaard Strand.