Jan Garder
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PE REDSKABER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.384' DKK HOLMSLAND MASKINFORRETNING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.052' DKK Askildrup Agro A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 17.854' DKK AGROTEK A/S (2022-23) |
Største gæld: | 478.355' DKK TBS Maskinpower ApS (2023) |
Flest årsværk: | 110 årsværk hos TBS Maskinpower ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JaGa Rådgivning (8 år 1 måned) |
Seed: 1996288651
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 hos PE REDSKABER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Garder i 7 år 2 måneder, før stoppet d. 31. marts 2010.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.223' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JaGa Rådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
TBS Maskinpower ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2018 -
TBS Fyn A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2022
Bestyrelsesposter (6)
-
Askildrup Agro A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2019 -
AGROTEK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2020 -
LKJ BILER, VEJEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2016 -
HOLMSLAND MASKINFORRETNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2023 -
TBS Fyn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
ROBOTOOL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2018
Tidslinje (19)
-
SM AF 07.01.2023 A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
SULDRUP MASKINFORRETNING A/S (Nu: SM AF 07.01.2023 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
SULDRUP MASKINFORRETNING A/S (Nu: SM AF 07.01.2023 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Garder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ROBOTOOL A/S der præsenterede et overskud på 5.658' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos Askildrup Agro A/S der præsenterede et underskud på 2.052' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2016 til i dag hos LKJ BILER, VEJEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.658' DKK (ROBOTOOL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 759' DKK (JOHN MADSEN A/S (Nu: TBS Fyn A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.854' DKK (AGROTEK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.407' DKK (JOHN MADSEN A/S (Nu: TBS Fyn A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Raiffeisen Waren Gmbh.