Svend-Erik Heitmann Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2002 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CT GRAFISK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CT GRAFISK A/S (9 år 8 måneder) |
Seed: 2093934258
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 ved CT GRAFISK A/S (tidligere CENTRAL TRYK HOBRO A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Svend-Erik Heitmann Pedersen i 9 år 8 måneder, før fratrædelsen den 19. september 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Heitmann Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Buchs Labels A/S
Via Heitmann Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Heitmann Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2023
Repræsentant (1)
-
A/B Sønderbo
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Buchs Labels A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2023
Tidslinje (10)
-
Buchs Labels A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Heitmann Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
Heitmann Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023
Blå bog (fortsat)
Svend-Erik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Heitmann Invest ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
15.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2002 - 19.09.2012
Direktør
15.03.2006 - 10.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.12.2004 - 23.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend-Erik Heitmann Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Heitmann Invest ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab Heitmann Invest ApS har Svend-Erik dermed også andele i Buchs Labels A/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Svend-Erik Heitmann Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.