Jesper Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2003 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 1385 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.252' DKK ERIK SANDVEI HOLDING A/S. SØNDERBORG (2018-19) |
Største underskud: | -20.040' DKK CAROFRESIMA ApS (2021) |
Største egenkapital: | 116.243' DKK ERIK SANDVEI HOLDING A/S. SØNDERBORG (2020-21) |
Største gæld: | 36.319' DKK Sports Academy Denmark Property ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos NYKJÆR ISOLERING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASX 1385 ApS (3 år 2 måneder) |
Seed: 861728778
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 hos ASX 1385 ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jesper Hansen i 3 år 2 måneder, inden stoppet den 10. marts 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Bestyrelsesposter (1)
-
Søren Eich Fonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2022
Tidslinje (15)
-
Antikselskabet 2021 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
Søren Eich Fonden (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
ERIK SANDVEI HOLDING A/S. SØNDERBORG (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2022 - 12.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2022 - 09.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Hansen er desuden ejer af holdingselskabet CAROFRESIMA ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet CAROFRESIMA ApS ejes der også andele i Sports Academy Denmark ApS (33.34-49.99%) samt Sports Academy Denmark Property ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jesper Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Søren Eich Fonden der præsenterede et underskud på 1.178' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos Søren Eich Fonden.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.279' DKK (CAROFRESIMA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.406' DKK (Søren Eich Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (LYØ BEACH CAMP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Anne Caroline Heine.