Jacob Hess-Skjærven
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALVENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63.955' DKK JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS) (2023) |
Største underskud: | -408' DKK CR Tømrer - Snedker ApS (Nu: HRKBYG ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 80.247' DKK JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 51.051' DKK ALVENT A/S (2022) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ALVENT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALVENT A/S (21 år 9 måneder) |
Seed: 2132904518
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 hos ALVENT A/S som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Jacob Hess-Skjærven nu besiddet i 21 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 28.436' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jacob Hess-Skjærven Invest ApS
Via JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ALVENT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2011 -
Jacob Hess-Skjærven Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HRK HOLDING AF 2016 ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
HRK HOLDING AF 2016 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Jacob Hess-Skjærven Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.04.2011 - Stadig aktiv
Direktør
15.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.04.2016 - 03.05.2024
Direktør
26.04.2016 - 16.08.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.04.2011 - 09.02.2020
Direktør
25.04.2013 - 30.09.2018
Direktør
01.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.02.2020 - 15.06.2022
Reel ejer
16.06.2022 - 23.03.2023
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
26.04.2016 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2016 - 22.08.2022
Ejerandel: 33,33%
Jacob Hess-Skjærven er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 80.247' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Jacob Hess-Skjærven Invest ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Jacob Hess-Skjærven, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS) fremviste et overskud på 63.955' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CR Tømrer - Snedker ApS (Nu: HRKBYG ApS) fremviste et underskud på 408' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.955' DKK (JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.247' DKK (JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JACOB HESS-SKJÆRVEN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.415' DKK (Jacob Hess-Skjærven Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Bo Rolsted.