Jacob Kampp Berliner
Erhvervsaktiv siden: | 9. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUGGERS HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.650' DKK ØGADENS IMPERIUM ApS (2017) |
Største underskud: | -4.381' DKK RAINBOW DOUGH ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 38.655' DKK BUGGERS ApS (Nu: BUGGERS HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 17.935' DKK Gasoline Grill ApS (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos GRANOLA ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BUGGERS HOLDING ApS (22 år 2 måneder) |
Seed: 2034670224
Jacob Kampp Berliner har tidligere gået på Århus Friskole i perioden 1982-1992, Århus Akademi i perioden 1994-1996 og Roskilde University i perioden 2003-2007.
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2002 ved BUGGERS HOLDING ApS (tidligere BUGGERS ApS) med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Jacob Kampp Berliner og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Jacob nu bestreddet i 22 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her 22 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 597' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BUGGERS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
BUGGERS ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
FAKE DIAMOND FACTORY ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
RAINBOW DOUGH ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
GRANOLA ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
GH 05.04.2017 ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
Gasoline Grill ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline NHG ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline VTP ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline DGH ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline VDV ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline HDM ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline Grill Special Ops ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Gasoline HPNS ApS
Via GH 05.04.2017 ApS -
Ninja Amigo ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
Elvo 1923 ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
SMALLrevolution ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
sitre ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
Italo Bar ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS -
Gasoline Grill International ApS
Via BUGGERS HOLDING ApS
Direktørposter (9)
-
BUGGERS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2002 -
BUGGERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2004 -
ØGADENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022 -
FAKE DIAMOND FACTORY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2010 -
RAINBOW DOUGH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2007 -
GRANOLA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2024 Ny -
CAFE AUTO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2014 -
Elvo 1923 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2023 -
Italo Bar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2021
Bestyrelsesposter (9)
-
Gasoline Grill ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.02.2016 -
GH 05.04.2017 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2017 -
Gasoline NHG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.06.2017 -
Gasoline VTP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.06.2017 -
Ninja Amigo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.03.2018 -
Nabo Farm ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2022 -
Elvo 1923 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2019 -
SMALLrevolution ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2021 -
Italo Bar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (47)
-
ØGADENS IMPERIUM ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
OLSEN + 3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
RYGETÅRNET ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 22 år 2 måneder, har Jacob bla. Arbejdet indenfor felter som Entrepreneurship, Concept Development, Social Media, Marketing Strategy og Brand Development.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BUGGERS HOLDING ApS -
Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Jacob Kampp Berliner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BUGGERS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38.655' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet GH 05.04.2017 ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jacob Kampp Berliner, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jacob Kampp Berliner har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved ØGADENS IMPERIUM ApS der præsenterede et overskud på 6.650' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Gasoline SST ApS (Nu: Gasoline VTP ApS) der præsenterede et underskud på 1.768' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 2008 til 2022 hos ØGADENS ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.778' DKK (Gasoline Grill ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 817' DKK (Nabo Farm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.079' DKK (Gasoline Grill ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.702' DKK (CAFE AUTO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Klaus Wittrup Nielsen.