Bente Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS K/S (Direktør) |
Største overskud: | 79.141' DKK BUNDGAARD-FONDEN (2021) |
Største underskud: | -31.193' DKK ARKITEKTERNE M.A.A. SCHMIDT. HAMMER & LASSEN K/S (Nu: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS K/S) (2019) |
Største egenkapital: | 471.553' DKK BUNDGAARD-FONDEN (2023) |
Største gæld: | 231.134' DKK BUNDGAARD-FONDEN (2017-18) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos Geopartner Landinspektører A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS K/S (13 år 2 måneder) |
Seed: 1225036474
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2005 ved SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS K/S (tidligere ARKITEKTERNE M.A.A. SCHMIDT. HAMMER & LASSEN K/S) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Bente Damgaard i 13 år 2 måneder, før stoppet den 14. februar 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 12.184' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Damgaard Consults Aps
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Damgaard Consults Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017
Bestyrelsesposter (8)
-
Petrowsky Vejle A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2020 -
CRECEA A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.06.2024 -
PETROWSKY HORSENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2020 -
skala architecture a/s
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020 -
RIISFORT FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020 -
Petrowsky Gruppen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2023 -
Petrowsky Management Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2023 -
BUNDGAARD-FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
CRECEA A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
Geopartner Landinspektører A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024
Blå bog (fortsat)
Bente har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bente Damgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved RIISFORT FONDEN der præsenterede et overskud på 36.900' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved FALCON INVEST A/S (Nu: Falcon Invest Flex A/S) der præsenterede et underskud på 7.578' DKK.
Bente har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 8 måneder fra 2020 til i dag hos skala architecture a/s.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.106' DKK (BUNDGAARD-FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.372' DKK (CRECEA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 471.553' DKK (BUNDGAARD-FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 132' DKK (Damgaard Holding I IVS (Nu: Damgaard Consults Aps)).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Bent Hulegaard Jensen.