Stig Ruben Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINERALCO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.054' DKK BENT VANGSØE NATURSTEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.072' DKK BENT VANGSØE NATURSTEN A/S (2021-22) |
Største gæld: | 34.109' DKK BENT VANGSØE NATURSTEN A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos BENT VANGSØE NATURSTEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BENT VANGSØE NATURSTEN A/S (6 år 6 måneder) |
Seed: 290011276
Det hele begyndte den dag i 2003 i MINERALCO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Stig Ruben Johansen i 2 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJO Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BENT VANGSØE NATURSTEN A/S
Via SJO Invest ApS -
Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS
Via SJO Invest ApS
Direktørposter (1)
-
SJO Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
BENT VANGSØE NATURSTEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2018 -
Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
SJO Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020 -
SJO Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020
Blå bog (fortsat)
Stig har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SJO Invest ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SJO Invest ApS -
Direktør
13.03.2003 - 23.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2003 - 31.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Stig Ruben Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SJO Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.052' DKK. Gennem sit holdingselskab SJO Invest ApS har Stig dermed også andele i BENT VANGSØE NATURSTEN A/S (20-24.99%) & Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Stig Ruben Johansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SJO Invest ApS landede et overskud på 1.508' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.538' DKK (BENT VANGSØE NATURSTEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.719' DKK (BENT VANGSØE NATURSTEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.052' DKK (SJO Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Peter Nygaard.