Maja Scharling
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OldNews.dk A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.076' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2023) |
Største underskud: | -36.901' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2022) |
Største egenkapital: | 357.878' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2021) |
Største gæld: | 14.053' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2016) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BLISS HOLDING ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 2013545594
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos OldNews.dk A/S (tidligere MOVE ON A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Maja Scharling i 6 år 3 måneder, inden stoppet den 29. maj 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor prepress- og premedia-arbejde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 2.365' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. februar 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2024
Tidslinje (5)
-
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
BLISS HOLDING A/S (Nu: BLISS HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2011
Registreringsdato: 03.08.2011 -
MOVE ON A/S (Nu: OldNews.dk A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2009
Registreringsdato: 29.05.2009
Blå bog (fortsat)
Maja har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2003 - 03.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2003 - 29.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Maja har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2003 til 2011 hos BLISS HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.076' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 294' DKK (BLISS HOLDING A/S (Nu: BLISS HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.045' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.355' DKK (BLISS HOLDING A/S (Nu: BLISS HOLDING ApS)).