Helle Bak Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | SØBY-MOMMARK FONDEN (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BAIXAMAR FONDEN (6 år 11 måneder) |
Seed: 121079873
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 hos SØBY-MOMMARK FONDEN som Direktør. Titlen som Direktør havde Helle Bak Poulsen i 4 år 7 måneder, inden stoppet den 30. april 2008.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen sø- og kysttransport af passagerer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Tidslinje (2)
-
SØBY-MOMMARK FONDEN
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2008
Registreringsdato: 30.04.2008 -
SØBY-MOMMARK FONDEN
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2003
Registreringsdato: 01.09.2003
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.09.2003 - 30.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Mogens Ejler Larsen.