Peter Møller Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSBØRSEN IKAST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.773' DKK MIIEGO ApS (Nu: MIIEGO A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.855' DKK MIIEGO ApS (Nu: MIIEGO A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.026' DKK MIIEGO ApS (Nu: MIIEGO A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 7.080' DKK MIIEGO ApS (Nu: MIIEGO A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NYBOLIG MIDTJYLLAND A/S (Nu: EJENDOMSBØRSEN IKAST A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af QM I/S (9 år 5 måneder) |
Seed: 1633776412
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 ved EJENDOMSBØRSEN IKAST A/S (tidligere NYBOLIG MIDTJYLLAND A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Møller Jeppesen i 9 år, før stoppet den 20. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 1.327' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
QM I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PJOMG Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
QM ApS
Via PJOMG Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PJOMG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2020 -
QM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
MIIEGO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
QM International IVS (Nu: QM ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
MIIEGO ApS (Nu: MIIEGO A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020 -
PJOMG Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.05.2017 - 10.04.2024
Direktør
30.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
26.06.2020 - 01.04.2022
Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2007 - 20.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Møller Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PJOMG Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 44' DKK. Gennem holdingselskabet PJOMG Holding ApS har Peter derfor også andele i QM ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Møller Jeppesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PJOMG Holding ApS kunne fremvise et overskud på 227' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor PJOMG Holding ApS kunne fremvise et underskud på 65' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Henrik Østergaard.