Jens Skjøt-Arkil
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JA INVESTERING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 166.255' DKK ARKIL HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -59.465' DKK ARKIL A/S (2016) |
Største egenkapital: | 908.871' DKK ARKIL HOLDING A/S (2018) |
Største gæld: | 880.782' DKK ARKIL A/S (2019) |
Flest årsværk: | 1.236 årsværk hos ARKIL A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af JA INVESTERING ApS (15 år 7 måneder) |
Seed: 495126522
Det hele startede i 2003 i JA INVESTERING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Jens Skjøt-Arkil der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør bestred Jens i 15 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 11. juni 2019.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 143' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESAR Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
J2A Holding ApS
Via JESAR Holding ApS -
Sønderjysk Kapital ApS
Via J2A Holding ApSNyt selskab -
ARKIL HOLDING A/S
Via J2A Holding ApS -
ARKIL A/S
Via ARKIL HOLDING A/S -
INFRA GROUP DANMARK ApS
Via ARKIL A/S -
PV GREVE A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via ARKIL A/S -
Royal Oak Golf A/S
Via ARKIL HOLDING A/S -
Samson Gruppen Holding ApS
Via ARKIL HOLDING A/S -
SAMSON GRUPPEN A/S
Via Samson Gruppen Holding ApS -
QMINVEST ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
Samson Kabel ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
BAYO.S International ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
BAYO.S Skruefundamenter ApS
Via BAYO.S International ApS -
Fundamentskrue ApS
Via BAYO.S International ApS -
Pilar ApS
Via Fundamentskrue ApS -
GroundFix Holding ApS
Via Samson Gruppen Holding ApS -
DURAPOR A/S
Via ARKIL HOLDING A/S -
HeyPipe ApS
Via ARKIL HOLDING A/SNyt selskab -
Fuglehøj ApS
Via JESAR Holding ApS
Direktørposter (4)
-
ARKIL HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2022 -
JESAR Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2019 -
Fuglehøj ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2020 -
J2A Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2019
Bestyrelsesposter (7)
-
Royal Oak Golf A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.10.2020 -
INFRA GROUP DANMARK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2023 -
ARKIL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2022 -
ARKIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023 -
Samson Gruppen Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2023 -
DURAPOR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2022 -
J2A Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
Dansk Celleglas ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
PV GREVE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
Samson Gruppen Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via ARKIL HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ARKIL HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
21.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44,28% -
Reel ejer og Direktør
15.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
09.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Skjøt-Arkil er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESAR Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 328.236' DKK. Gennem holdingselskabet JESAR Holding ApS har Jens derfor også andele i J2A Holding ApS (33.34-49.99%) & Fuglehøj ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jens Skjøt-Arkil, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Skjøt-Arkil har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ARKIL HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 166.255' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ARKIL A/S der præsenterede et underskud på 59.465' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2014 til 2023 hos PV GREVE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 166.255' DKK (ARKIL HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.689' DKK (Royal Oak Golf A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 702.994' DKK (ARKIL HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.842' DKK (Dansk Celleglas ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jesper Hessellund Arkil.