Thomas Hjort
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SMAAHJERTER.DK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 109.417' DKK BPH A/S (2021-22) |
Største underskud: | -19.799' DKK ARCTIC GROUP A/S (2017) |
Største egenkapital: | 62.423' DKK BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 102.245' DKK ARCTIC IMPORT A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af THA ApS (14 år) |
Seed: 1833734570
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 i SMAAHJERTER.DK ApS (tidligere ISLEOFWEB ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Thomas Hjort i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 10. januar 2006.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 193' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
ARCTIC IMPORT A/S
Via THA ApS -
KONPAP GRØNLAND ApS
Via ARCTIC IMPORT A/S -
Arctic Import Kalaallit Nunaat A/S
Via ARCTIC IMPORT A/S -
BUTIK NATALIE AF 2008 ApS
Via ARCTIC IMPORT A/S -
House of Arctic ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via ARCTIC IMPORT A/S
Direktørposter (1)
-
THA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016
Bestyrelsesposter (6)
-
Universal Flytteforretning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2018 -
Universal Gruppen Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2017 -
Brian S. Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2019 -
KONPAP GRØNLAND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.04.2023 -
INDKØBSFORENINGEN SAMHANDEL F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2023 -
UNIVERSAL TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2017
Tidslinje (35)
-
House of Arctic ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
PROGRESO ApS (Nu: PROGRESO A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023 -
ARCTIC GROUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
16.09.2010 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Hjort har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i INDKØBSFORENINGEN SAMHANDEL F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 12.748' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i UNIVERSAL TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING ApS (Nu: UNIVERSAL TRANSPORT A/S) der præsenterede et underskud på 13.587' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 1 måned fra 2017 til i dag hos UNIVERSAL TRANSPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17.056' DKK (ARCTIC IMPORT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.587' DKK (UNIVERSAL TRANSPORT & FLYTTEFORRETNING ApS (Nu: UNIVERSAL TRANSPORT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.882' DKK (ARCTIC IMPORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -272' DKK (BUTIK NATALIE AF 2008 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Poul Jørgen Nielsen.