Michael Breinholt Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOETMANNS TØMMERHANDEL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 40.827' DKK PROFILE A/S (2021) |
Største underskud: | -5' DKK Komplementarselskabet Aabenraa Golfbane A/S (2015) |
Største egenkapital: | 65.298' DKK PROFILE A/S (2021) |
Største gæld: | 36.678' DKK PROFILE A/S (2021) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos PROFILE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROFILE A/S (11 år 3 måneder) |
Seed: 1882378009
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2003 i VOETMANNS TØMMERHANDEL A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Michael Breinholt Madsen i 7 måneder, inden stoppet d. 20. august 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. august 2003.
Bestyrelsesposter (1)
-
PROFILE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Aabenraa Golfbane P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
Komplementarselskabet Aabenraa Golfbane A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2022
Registreringsdato: 19.04.2022 -
Aabenraa Golfbane P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2017
Registreringsdato: 02.03.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.03.2017 - 19.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2017 - 19.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2013 - 21.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2011 - 22.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2003 - 01.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Breinholt Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i PROFILE A/S der præsenterede et overskud på 40.827' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til i dag hos PROFILE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.561' DKK (PROFILE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 62.497' DKK (PROFILE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 907' DKK (Komplementarselskabet Aabenraa Golfbane A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er René Holde.