Torben Golsche Knappe
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FORMUEPLEJE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 282.741' DKK PITZNER GRUPPEN HOLDING A/S (Nu: APF EJENDOMME HOLDING A/S) (2023) |
Største underskud: | -73.528' DKK PGH Afrika Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.224.606' DKK AXEL PITZNER FONDEN (2023) |
Største gæld: | 581.579' DKK NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S (2022) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos KLARLUND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLARLUND A/S (9 år 9 måneder) |
Seed: 2098731330
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 i FORMUEPLEJE A/S (tidligere ALFRED BERG ADMINISTRATION A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Torben Golsche Knappe i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2010.
I dag arbejder virksomheden med formueforvaltning. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (3)
-
APF GRUPPEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2024 -
APF Passive Investeringer A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2024 -
APF EJENDOMME HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2024
Bestyrelsesposter (7)
-
Kapitalforeningen PortfolioManager
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2019 -
APF GRUPPEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2024 -
APF EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2024 -
APF Passive Investeringer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2024 -
APF EJENDOMME HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2024 -
Investeringsforeningen PortfolioManager
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.02.2018 -
AXEL PITZNER FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2024
Tidslinje (42)
-
APF Aktive Investeringer A/S (Nu: APF Aktive Investeringer ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
APF Aktive Investeringer A/S (Nu: APF Aktive Investeringer ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
APF Aktive Investeringer A/S (Nu: APF Aktive Investeringer ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024
Blå bog (fortsat)
Torben har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Golsche Knappe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i AXEL PITZNER FONDEN der præsenterede et overskud på 276.002' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i PGH Afrika Holding ApS der præsenterede et underskud på 73.528' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2013 til 2023 hos KLARLUND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 282.741' DKK (PITZNER GRUPPEN HOLDING A/S (Nu: APF EJENDOMME HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 73.528' DKK (PGH Afrika Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.224.606' DKK (AXEL PITZNER FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.651' DKK (JOHS. GRAM-HANSSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Thomas Christian Einfeldt.