Karsten Blume Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | JEVI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 118.597' DKK PVJ Ejendomme A/S (2020-21) |
Største underskud: | -7.300' DKK GAS V E1 IVS (Nu: Ejendomsselskabet Havkær, Tilst ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 176.339' DKK PVJ Ejendomme A/S (2022-23) |
Største gæld: | 242.809' DKK PVJ Ejendomme A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 105 årsværk hos JEVI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JEVI A/S (14 år 5 måneder) |
Seed: 1231172285
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2003 ved JEVI A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Karsten Blume Schmidt i 14 år 5 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af andet elektrisk udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 736' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KBS FINANS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
VINDING INVEST ApS
Via KBS FINANS ApS -
VINDING GRUPPEN A/S
Via VINDING INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET VINDINGVEJ 2A ApS
Via VINDING GRUPPEN A/S -
Ejendomsselskabet Banebyen, Viborg A/S
Via VINDING INVEST ApS -
HAKA INVEST ApS
Via KBS FINANS ApS -
VeKo Invest ApS
Via KBS FINANS ApS
Direktørposter (4)
-
HAKA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2012 -
VeKo Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2021 -
KBS FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2012 -
VINDING INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
SCAN BEJDS STEEL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2013 -
SCAN BEJDS OFFSHORE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2013 -
JØRGEN LUND FREDERIKSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.08.2020 -
SVANE SHIPPING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (39)
-
PVJ Ejendomme A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
PVJ Ejendomme A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
DOMU ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.02.2018 - Stadig aktiv
Ejer
12.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via KBS FINANS ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JEVI A/S landede et overskud på 29.477' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Ejendomsselskabet Bøgelund, Tilst A/S (Nu: Ejendomsselskabet Bøgelund, Tilst ApS) landede et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.310' DKK (SAN ELECTRO HEAT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.300' DKK (GAS V E1 IVS (Nu: Ejendomsselskabet Havkær, Tilst ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.971' DKK (SAN ELECTRO HEAT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -70' DKK (Domu Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Flemming Clausen.