Anja Moth Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MC TAG HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 2.976' DKK MC TAG A/S (2019) |
Største underskud: | -840' DKK MC TAG A/S (2023) |
Største egenkapital: | 10.136' DKK MC TAG HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 10.147' DKK MC MATERIELUDLEJNING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos MC TAG A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MC TAG HOLDING ApS (18 år 6 måneder) |
Seed: 1045659104
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 hos MC TAG HOLDING ApS som Stifter og Ejer. Denne rolle har Anja Moth Christensen nu besiddet i 21 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 790' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MC TAG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MC TAG A/S
Via MC TAG HOLDING ApS -
MC MATERIELUDLEJNING ApS
Via MC TAG HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
MC TAG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2018
Tidslinje (4)
-
MC TAG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2018
Registreringsdato: 04.01.2018 -
MC TAG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2018
Registreringsdato: 03.01.2018 -
MC TAG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2011
Registreringsdato: 08.08.2011
Blå bog (fortsat)
Anja har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2011 - 03.01.2018
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Anja Moth Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MC TAG HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.314' DKK. Igennem sit holdingselskab MC TAG HOLDING ApS har Anja dermed også ejerandele i MC TAG A/S (100%) samt MC MATERIELUDLEJNING ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anja Moth Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anja Moth Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos MC TAG A/S der præsenterede et overskud på 2.976' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos MC TAG A/S der præsenterede et underskud på 840' DKK.
Anja har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos MC TAG A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 840' DKK (MC TAG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.314' DKK (MC TAG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.141' DKK (MC MATERIELUDLEJNING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Mikkel Cerniusek Christensen.