Mette Kapsch
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | IT8 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 898.981' DKK Bellakvarter A/S (2021) |
Største underskud: | -14.548.181' DKK ESBJERG STORCENTER A/S (2014) |
Største egenkapital: | 2.328.302' DKK LANDIC ØSTERGADE 52 ApS (Nu: Illum Østergade 52 ApS) (2023) |
Største gæld: | 378.021.312' DKK ESBJERG STORCENTER A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1.209 årsværk hos AKTIESELSKABET TH. WESSEL & VETT. MAGASIN DU NORD (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CP Hotel A/S (11 år 2 måneder) |
Seed: 378310196
Det hele startede for alvor en dag i 2003 ved IT8 ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Kapsch i 8 måneder, før stoppet den 19. maj 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KATHKE APS
Ejerandel: 100% -
Hemeda I ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
COPENHAGEN SKYLINE HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via KATHKE APS -
CT SOLSTRA ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via KATHKE APS -
Solstra Invest I ApS
Via Hemeda I ApS
Direktørposter (11)
-
SOLSTRA DEVELOPMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2020 -
JL Invest 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2020 -
2019.12.17 Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021 -
Hemeda I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
SCANDINAVIAN DESIGN & RETAIL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2020 -
SOLSTRA CAPITAL PARTNERS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2020 -
2019.12.17 Holding P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021 -
2019.12.17 BidCo A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021 -
Bellakvarter A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2020 -
KATHKE APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2017 -
Bellakvarter Projektselskab A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
COPENHAGEN SKYLINE HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.05.2024 -
BELLA SOLSTRA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.04.2020 -
Openframe ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.06.2024 -
Ejendomsselskabet Crohn & Lorentzen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2020 -
SCANDINAVIAN DESIGN & RETAIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2020 -
SOLSTRA CAPITAL PARTNERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2017 -
CT SOLSTRA ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.05.2024 -
SOLSTRA INVESTMENTS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (213)
-
Openframe ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Frame ApS (Nu: Openframe ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2024
Registreringsdato: 16.06.2024 -
COPENHAGEN SKYLINE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Kapsch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KATHKE APS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.251' DKK. Igennem holdingselskabet KATHKE APS har Mette derfor også ejerandele i COPENHAGEN SKYLINE HOLDING ApS (10-14.99%) og CT SOLSTRA ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mette Kapsch, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mette Kapsch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved BELLA SOLSTRA A/S der præsenterede et overskud på 557.028' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ESBJERG STORCENTER A/S der præsenterede et underskud på 14.548.181' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 86 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2010 til 2022 hos CP Hotel A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 326.939' DKK (Bellakvarter A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 256.168' DKK (Ejendomsselskabet Copenhagen Towers II ApS (Nu: Copenhagen Towers Office ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.328.302' DKK (LANDIC ØSTERGADE 52 ApS (Nu: Illum Østergade 52 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -216.553' DKK (ESBJERG STORCENTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Henrik Gram.