Kent Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NORDEA SECURITIES, FILIAL AF NORDEA SECURITIES AB, SVERIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 92.106' DKK Real Danmark Ejendomme I A/S (Nu: Lugano Ejendomme A/S) (2017) |
Største underskud: | -234.384' DKK OSKAR GROUP A/S (2023) |
Største egenkapital: | 297.193' DKK Portman Square Private Equity II, AIF A/S (2023) |
Største gæld: | 354.788' DKK Real Danmark A/S (Nu: Real Danmark ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos OSKAR PROPERTIES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S (11 år 4 måneder) |
Seed: 1681934010
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 hos NORDEA SECURITIES, FILIAL AF NORDEA SECURITIES AB, SVERIGE som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kent Petersen i 8 måneder, inden stoppet den 30. april 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K+P Advisory
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
OSKAR GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (60)
-
Komma Kaffe ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
Komma Kaffe Nordic A/S (Nu: Komma Kaffe Nordic ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
Real Danmark Ejendomme I A/S (Nu: Lugano Ejendomme A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024
Blå bog (fortsat)
Kent har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2023 - 13.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2023 - 13.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2023 - 31.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kent Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos OSKAR GROUP A/S der præsenterede et underskud på 234.384' DKK.
Kent har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 1 måned fra 2023 til i dag hos OSKAR GROUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.404' DKK (ATRIUM PARTNERS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 234.384' DKK (OSKAR GROUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 297.193' DKK (Portman Square Private Equity II, AIF A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30.620' DKK (Real Danmark Ejendomme VIII ApS).