John Morell Frellsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ORIFARM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 278.853' DKK MEDIPACK A/S (Nu: ORIFARM SUPPLY A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.209' DKK MORELLCO HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 908.610' DKK MEDIPACK A/S (Nu: ORIFARM SUPPLY A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.874.968' DKK MEDIPACK A/S (Nu: ORIFARM SUPPLY A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos MEDIPACK A/S (Nu: ORIFARM SUPPLY A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORELLCO HOLDING ApS (15 år 6 måneder) |
Seed: 478231275
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved ORIFARM A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred John Morell Frellsen i 1 år 3 måneder, før stoppet den 27. januar 2005.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 23.856' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MORELLCO HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Morellco Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bonorum Partners ApS
Via MORELLCO HOLDING ApS -
Negotium Partners ApS
Via MORELLCO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Negotium Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2021 -
MORELLCO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
Bonorum Partners ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
KJ KLIMATEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
KJ KLIMATEKNIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023 -
RådgiverBørsenFyn ApS (Nu: Selskabet af 29. april 2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.10.2022
Registreringsdato: 27.10.2022
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
24.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2023 - 01.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.10.2019 - 27.10.2022
Direktør
15.10.2019 - 27.10.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor MORELLCO HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.761' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MORELLCO HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.209' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 278.853' DKK (MEDIPACK A/S (Nu: ORIFARM SUPPLY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 458' DKK (MORELLCO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 908.610' DKK (MEDIPACK A/S (Nu: ORIFARM SUPPLY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (Admin Partners ApS (Nu: Negotium Partners ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Niels-bo Nielsen.