Marianne Ølgaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDIA HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 49.174' DKK LANDIA HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 195.221' DKK LANDIA HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 21.993' DKK LANDIA HOLDING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDIA HOLDING ApS (21 år 3 måneder) |
Seed: 1041001672
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2003 i LANDIA HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partnerne Poul Hjulmand, Johanne Birgitte Øllgaard Kristensen, Charlotte Ølgaard Hansen, Astrid Elisabeth Øllgaard Plougsgaard, Annette Øllgaard Larsen, ØLGAARD-JENSENS FOND at Marianne Ølgaard Kristensen stiftede LANDIA HOLDING ApS den dag i juni 2003. Hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Marianne nu bestreddet i 21 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 49.174' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LANDIA HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Heimdal Vind I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lønborg Hede II I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LANDIA A/S
Via LANDIA HOLDING ApS -
LANDIA EJENDOMME ApS
Via LANDIA HOLDING ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
LANDIA HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
Heimdal Vind I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018 -
Lønborg Hede II I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2018
Registreringsdato: 18.01.2018
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
18.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.06.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.12.2017 - 21.12.2020
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LANDIA HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 49.174' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Ole Jepsen Kristensen.