Brian Winther Almind
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSV SOLUTIONS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.706.129' DKK DSV SOLUTIONS HOLDING A/S (2020) |
Største underskud: | -313.702' DKK DSV SOLUTIONS HOLDING A/S (2021) |
Største egenkapital: | 2.113.460' DKK DSV SOLUTIONS HOLDING A/S (2020) |
Største gæld: | 2.779.957' DKK DSV SOLUTIONS HOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 632 årsværk hos TNT DFDS TRANSPORT LOGISTICS A/S (Nu: DSV SOLUTIONS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DSV SOLUTIONS A/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 592669808
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 i DSV SOLUTIONS A/S (tidligere TNT DFDS TRANSPORT LOGISTICS A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Brian Winther Almind i 4 år 7 måneder, inden stoppet d. 18. juni 2008.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen speditører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 128.219' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Almind Investment ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (5)
-
DSV Real Estate Horsens A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020 -
Almind Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021 -
DSV Real Estate Hedeland 5 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2022 -
DSV Real Estate Leipzig A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
DSV Real Estate Magdeburg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024
Bestyrelsesposter (5)
-
Cemat A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2023 -
DSV Real Estate Horsens A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2020 -
DSV Real Estate Hedeland 5 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2022 -
DSV Real Estate Leipzig A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024 -
DSV Real Estate Magdeburg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (73)
-
DSV Real Estate Oem A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
DSV Real Estate Duisburg A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
DSV Real Estate Oem A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Brian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DSV Property ApS fremviste et overskud på 190.406' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DSV Real Estate Hedeland 2 ApS (Nu: Hedeland Logistics 2 ApS) fremviste et underskud på 75.000' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 422.121' DKK (DSV SOLUTIONS HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 128.219' DKK (TNT DFDS TRANSPORT LOGISTICS A/S (Nu: DSV SOLUTIONS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.321.360' DKK (DSV Real Estate Hedeland 2 ApS (Nu: Hedeland Logistics 2 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -96.157' DKK (TNT DFDS TRANSPORT LOGISTICS A/S (Nu: DSV SOLUTIONS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Jens Hesselberg Lund.