Jens Ahrendt
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDSTEDET AF 1996 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 885.976' DKK FOURNAIS HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -214.296' DKK SEIER CAPITAL A/S (2020) |
Største egenkapital: | 4.184.000' DKK FOURNAIS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 607.320' DKK FOURNAIS HOLDING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos FOURNAIS HOLDING A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af LSC Fine Wine Invest ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 1566929847
Karrieren som leder startede i 2004 ved LANDSTEDET AF 1996 ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Ahrendt i 4 måneder, før stoppet den 15. juni 2004.
Virksomhedens branche var dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. august 2004.
Direktørposter (1)
-
LSC Fine Wine Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
SEIER CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2018 -
MB Shipbrokers Komplementar A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.05.2024 -
Wonsild Dry ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (72)
-
Wonsild Dry ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
MB Shipbrokers Komplementar A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
PENM I INVEST A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2022
Registreringsdato: 20.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
25.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Ahrendt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SEIER CAPITAL A/S der præsenterede et overskud på 49.646' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved SEIER CAPITAL A/S der præsenterede et underskud på 214.296' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos SEIER CAPITAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 166.000' DKK (FOURNAIS HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.254' DKK (Residential Air-Con Holding ApS (Nu: BERNHOFT P.E.I. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.184.000' DKK (FOURNAIS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.413' DKK (Selskabet af 16/9 2019 ApS (Nu: Café Dan Turell ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lars Seier Christensen.