Niels Gregers Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SUN CHEMICAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.563' DKK SUN CHEMICAL A/S (2022) |
Største underskud: | -101.454' DKK SUN CHEMICAL A/S (2014) |
Største egenkapital: | 96.213' DKK SUN CHEMICAL A/S (2014) |
Største gæld: | 62.756' DKK SUN CHEMICAL INKS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 108 årsværk hos SUN CHEMICAL A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af FORE STREET KOMPLEMENTAR ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1945372059
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2003 i SUN CHEMICAL A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Gregers Johansen i 12 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med kemiske produkter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 24.521' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FORE STREET KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S FORE STREET
Via FORE STREET KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (3)
-
FORE STREET KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2005 -
SUN CHEMICAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016 -
SUN CHEMICAL INKS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
SUN CHEMICAL INKS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.08.2022 -
K/S FORE STREET
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SUN CHEMICAL INKS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2022
Registreringsdato: 11.08.2022 -
SUN CHEMICAL INKS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
SUN CHEMICAL A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
07.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
13.10.2017 - 15.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2003 - 31.03.2016
Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2004 - 24.08.2009
Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SUN CHEMICAL A/S landede et overskud på 19.563' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SUN CHEMICAL A/S landede et underskud på 24.521' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.348' DKK (SUN CHEMICAL INKS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24.521' DKK (SUN CHEMICAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.592' DKK (SUN CHEMICAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -24.806' DKK (SUN CHEMICAL INKS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jørn Reenberg Thorsson.