Flemming Astrup
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASTRUP DESIGN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.193' DKK PRO-AM.DK ApS (Nu: GOLFPROMOTE ApS) (2018) |
Største underskud: | -292' DKK ASTRUP DESIGN ApS (2020) |
Største egenkapital: | 4.402' DKK ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (2018) |
Største gæld: | 2.786' DKK ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos PRO-AM.DK ApS (Nu: GOLFPROMOTE ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASTRUP DESIGN ApS (21 år 6 måneder) |
Seed: 2003955897
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 hos ASTRUP DESIGN ApS som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Flemming Astrup i , inden stoppet den 12. marts 2003.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 162' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASTRUP HOLDING, VARDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ASTRUP DESIGN ApS
Via ASTRUP HOLDING, VARDE ApS -
GOLFPROMOTE ApS
Via ASTRUP HOLDING, VARDE ApS -
Golf Fan ApS
Via GOLFPROMOTE ApS
Direktørposter (3)
-
ASTRUP DESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2003 -
ASTRUP HOLDING, VARDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2005 -
GOLFPROMOTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2004
Tidslinje (8)
-
A1 Wine ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
A1 Wine ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2005
Registreringsdato: 15.11.2005
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.03.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.01.2016 - 05.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.05.2018 - 20.02.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.03.2003 - 12.03.2003
Direktør
12.03.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Flemming Astrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASTRUP HOLDING, VARDE ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.941' DKK. Igennem sit holdingselskab ASTRUP HOLDING, VARDE ApS har Flemming dermed også ejerandele i ASTRUP DESIGN ApS (100%) samt GOLFPROMOTE ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Flemming Astrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PRO-AM.DK ApS (Nu: GOLFPROMOTE ApS) fremviste et overskud på 2.193' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ASTRUP DESIGN ApS fremviste et underskud på 292' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 930' DKK (PRO-AM.DK ApS (Nu: GOLFPROMOTE ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 185' DKK (Tayo Astrup - Klinik for hudpleje ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.941' DKK (ASTRUP HOLDING, VARDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (Tayo Astrup - Klinik for hudpleje ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Tayo Astrup.