Thomas Lindberg
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANAS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 17.159' DKK Kochsvej 30 ApS (2018) |
Største underskud: | -7.271' DKK AMAGERBRO 180 ApS (Nu: Danas Ejendomme ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 20.735' DKK DANAS HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 220.402' DKK Vallensbæk Byg I ApS (Nu: Torbenfeldvej 2 ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos REALMÆGLERNE KASTBJERG & LINDBERG ApS (Nu: RealMæglerne Vesterbro ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af DANAS ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 977683347
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 i DANAS ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med partneren Sofie Balslev-Olesen at Thomas Lindberg stiftede DANAS ApS den dag i maj 2003. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Thomas nu besiddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 35' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DANAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
DANAS ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Danas Holding I ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
EJENDOMSSELSKABET HANNOVERGADE 8 ApS
Via DANAS HOLDING ApS -
COLLINA EJENDOMME ApS
Via DANAS HOLDING ApS -
Danas Ejendomme ApS
Via DANAS HOLDING ApS -
REALMÆGLERNE VALBY ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via DANAS HOLDING ApS -
RealMæglerne Amagerbro & Kastrup/Tårnby ApS
Via DANAS HOLDING ApS -
Realmæglerne København Administration ApS
Via DANAS HOLDING ApS -
Gl Landevej 13 ApS
Via DANAS HOLDING ApS -
Petram Gruppen ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via DANAS ApS -
Kochsvej 30 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via DANAS ApS
Direktørposter (8)
-
Danas Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2017 -
EJENDOMSSELSKABET HANNOVERGADE 8 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2021 -
DANAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2006 -
Realmæglerne København Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2018 -
DANAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2003 -
Gl Landevej 13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2023 -
COLLINA EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022 -
Danas Holding I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
REALMÆGLERNE VALBY 1 ApS (Nu: REALMÆGLERNE VALBY ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Kochsvej 30 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Kochsvej 30 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
11.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
08.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Lindberg er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• DANAS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.874' DKK.
• Danas Holding I ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.874' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Thomas Lindberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Kochsvej 30 ApS fremviste et overskud på 17.159' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AMAGERBRO 180 ApS (Nu: Danas Ejendomme ApS) fremviste et underskud på 7.271' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.970' DKK (REALMÆGLERNE KASTBJERG & LINDBERG ApS (Nu: RealMæglerne Vesterbro ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.372' DKK (DANAS HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.186' DKK (Danas Holding I ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.441' DKK (Vallensbæk Byg I ApS (Nu: Torbenfeldvej 2 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Sofie Balslev-olesen.