David Jarrett Tveit
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SENSOR TECHNOLOGY CENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 400' DKK DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2014) |
Største underskud: | -61.159' DKK PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 40.479' DKK PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S) (2022) |
Største gæld: | 33.917' DKK PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DANAK DEN DANSKE AKKREDITERINGSFOND (4 år 9 måneder) |
Seed: 843738704
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 hos SENSOR TECHNOLOGY CENTER A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred David Jarrett Tveit i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 1. februar 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. marts 2008.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2010
Registreringsdato: 08.11.2010 -
PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2008
Registreringsdato: 17.12.2008 -
SENSOR TECHNOLOGY CENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2007
Registreringsdato: 01.02.2007
Blå bog (fortsat)
David har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2008 - 08.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2003 - 01.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
David har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2003 til 2007 hos SENSOR TECHNOLOGY CENTER A/S.
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Hans Morten Henriksen.