Tue Askeland
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOLDBODGADE A ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.308' DKK DERMA PHARM A/S (2020) |
Største underskud: | -15.508' DKK ASK 41 ApS (Nu: Balder Finans ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 46.603' DKK DERMA PHARM A/S (2023) |
Største gæld: | 80.896' DKK DERMA PHARM A/S (2023) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos DERMA PHARM A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af OSLO HOLDING ApS (16 år 7 måneder) |
Seed: 24649800
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2003 hos TOLDBODGADE A ApS (tidligere CLASSEN & ASKELAND ADVOKATANPARTSSELSKAB) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Tue Askeland i 11 år 8 måneder, inden stoppet den 8. juni 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 819' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TOLDBODGADE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Advokatfirmaet Askeland
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
OSLO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CA Administration ApS
Via TOLDBODGADE HOLDING ApS -
CAK Isolering ApS
Via CA Administration ApS -
BERGEN PANTEBREVE ApS
Via OSLO HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
CA Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2019 -
TOLDBODGADE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2010 -
OSLO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2008 -
BERGEN PANTEBREVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2008 -
CAK Isolering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
KxB Consult ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.05.2024 -
Celero Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (256)
-
KxB Consult ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
CA Isolering ApS (Nu: CAK Isolering ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Johan Eigil ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023
Blå bog (fortsat)
Tue har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
22.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Tue Askeland er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OSLO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -103' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BERGEN PANTEBREVE ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Tue Askeland, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor BERGEN PANTEBREVE ApS landede et overskud på 3.079' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor CLASSEN & ASKELAND ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: TOLDBODGADE A ApS) landede et underskud på 819' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.502' DKK (DERMA PHARM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.184' DKK (RETINALYZE DANMARK A/S (Nu: Lukas Øjenhospital Aps)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.603' DKK (DERMA PHARM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.127' DKK (SUNDHOLMSVEJ 57 ApS (Nu: 3 E ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Kristian Eigil Blak.