Michael Hjortlund
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | 42plus.one ApS (Ejer) |
Største overskud: | 42.760' DKK VALCON A/S (2015-16) |
Største underskud: | -16.923' DKK COC COMPANY A/S (Nu: COC OFFICE A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 68.508' DKK VALCON A/S (2017-18) |
Største gæld: | 153.930' DKK STB BYG A/S (2018) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos VALCON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 42plus.one ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 2095770811
Karrieren som erhvervsleder startede i 2003 i 42plus.one ApS (tidligere HJORTLUND RÅDGIVNING ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Michael Hjortlund erhvervede virksomheden 42plus.one ApS d. 4. august 2003. Michael har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Direktør har Michael nu bestreddet i 21 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et underskud på 42' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
42plus.one ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
VALCON A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2020 -
42plus.one ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
OPERATE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2019 -
AIAYU ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2022
Tidslinje (53)
-
AIAYU ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2022
Registreringsdato: 22.04.2022 -
STB BYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
VALCON A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
04.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2014 - 31.03.2016
Bestyrelsesmedlem
26.06.2019 - 13.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Hjortlund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i STB BYG A/S der præsenterede et overskud på 20.311' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i COC COMPANY A/S (Nu: COC OFFICE A/S) der præsenterede et underskud på 12.291' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2012 til 2017 hos COC OFFICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.971' DKK (VALCON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.405' DKK (COC COMPANY A/S (Nu: COC OFFICE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.791' DKK (VALCON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29' DKK (THE STRATEGY OFFICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Stig Jessen.