Glenn Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BACTOFORCE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.941' DKK BACTOFORCE A/S (2019) |
Største underskud: | -658' DKK GLM HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 7.580' DKK BACTOFORCE EJENDOMME ApS (Nu: C-CAPS INVEST ApS) (2023) |
Største gæld: | 48.631' DKK BACTOFORCE EJENDOMME ApS (Nu: C-CAPS INVEST ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BACTOFORCE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af GLM HOLDING ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 482088832
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos BACTOFORCE A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Glenn Madsen i 10 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2013.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen kontrol af levnedsmidler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 3.149' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
RM Ejendomme 2018 ApS
Via GLM HOLDING ApS -
Komplementaranpartsselskabet Margaardsvej
Via RM Ejendomme 2018 ApS -
Ejendomsselskabet Margaardsvej P/S
Via Komplementaranpartsselskabet Margaardsvej
Direktørposter (2)
-
RM Ejendomme 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2018 -
GLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2003
Tidslinje (11)
-
RM Ejendomme 2018 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.10.2018
Registreringsdato: 22.10.2018 -
BACTOFORCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2015
Registreringsdato: 15.05.2015 -
BACTOFORCE A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Glenn har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2003 - 15.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2005 - 16.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Glenn Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GLM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.045' DKK. Igennem sit holdingselskab GLM HOLDING ApS har Glenn dermed også ejerandele i RM Ejendomme 2018 ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Glenn Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor GLM HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.894' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor GLM HOLDING ApS fremviste et underskud på 658' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.149' DKK (BACTOFORCE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (GLM HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.580' DKK (BACTOFORCE EJENDOMME ApS (Nu: C-CAPS INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 628' DKK (RM Ejendomme 2018 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Glenn' netværk er Nichlas Ranghøj.