Allan Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDC-UDVIKLING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 89.884' DKK EDC-GRUPPEN A/S (2017) |
Største underskud: | -70.764' DKK MINDWORKING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 415.079' DKK EDC-HOLDING A/S (2018) |
Største gæld: | 204.032' DKK EDC-GRUPPEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 95 årsværk hos EDC-GRUPPEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af KALMARU ApS (11 år) |
Seed: 1656782839
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2003 i EDC-UDVIKLING A/S (tidligere EDC-UDVIKLING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Allan Bjørn i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. februar 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KALMARU ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Estatetool A/S
Via KALMARU ApS -
Five Factor Invest ApS
Via KALMARU ApS -
VENTU A/S
Via KALMARU ApS
Direktørposter (1)
-
KALMARU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
VENTU A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.06.2021 -
Estatetool A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.09.2023 -
Five Factor Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
PEOPLE TEST SYSTEMS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Estatetool A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023 -
PTS DEVELOPMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2022
Registreringsdato: 21.06.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KALMARU ApS -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KALMARU ApS -
Direktør
01.01.2022 - 01.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2022 - 21.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2022 - 21.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KALMARU ApS kunne fremvise et overskud på 8.361' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KALMARU ApS kunne fremvise et underskud på 430' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 70.536' DKK (EDC-GRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.849' DKK (BOLIGSIDEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 343.742' DKK (EDC-HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 147' DKK (MINDWORKING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Gustav Malthe Bjørn.