Niels Østenkær
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN TIL FORSKØNNELSE AF LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.861' DKK SCHIELDER A/S (Nu: LAGKAGEHUSET A/S) (2016) |
Største underskud: | -174.101' DKK SCHIELDER A/S (Nu: LAGKAGEHUSET A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 550.558' DKK DANISH BAKE A/S (2023) |
Største gæld: | 749.002' DKK DANISH BAKE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af COPENHAGEN CHOCOLATE FACTORY ApS (12 år 3 måneder) |
Seed: 246667984
Niels Østenkær har gået på Aalborg Handelsskole ca. 2 år tilbage i 1990-92.
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 i FONDEN TIL FORSKØNNELSE AF LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Østenkær i 4 år 6 måneder, inden stoppet d. 20. november 2007.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden reklamevirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 52' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOP Retail Management.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
COPENHAGEN CHOCOLATE FACTORY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
COPENHAGEN CHOCOLATE FACTORY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2020
Tidslinje (23)
-
TOP Retail Management. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
COPENHAGEN CHOCOLATE FACTORY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
VIC-SAB HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2017
Registreringsdato: 28.08.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 21 år 4 måneder, har Niels bla. Arbejdet indenfor Retail, FMCG, Purchasing, Store Management og Negotiation.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.06.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2008 - 28.08.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2008 - 23.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2009 - 23.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor RETAIL MANAGEMENT ApS fremviste et overskud på 259' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor COPENHAGEN CHOCOLATE FACTORY ApS fremviste et underskud på 16.071' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 142.305' DKK (SCHIELDER A/S (Nu: LAGKAGEHUSET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 550.558' DKK (DANISH BAKE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.937' DKK (COPENHAGEN CHOCOLATE FACTORY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er David Robson Overby.