Hanne Lie
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PEVECETTE A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 508' DKK A/S AF 10/5 1956 (2018-19) |
Største underskud: | -447' DKK A/S AF 10/5 1956 (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.269' DKK A/S AF 10/5 1956 (2013-14) |
Største gæld: | 2.835' DKK A/S AF 10/5 1956 (2014-15) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PEVECETTE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PEVECETTE A/S (21 år 7 måneder) |
Seed: 770748421
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2003 hos PEVECETTE A/S med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Hanne Lie nu bestreddet i 21 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med tekstiler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 140' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A/S AF 10/5 1956
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PEVECETTE A/S
Via A/S AF 10/5 1956
Bestyrelsesposter (2)
-
A/S AF 10/5 1956
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.02.2004 -
PEVECETTE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.02.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
ApS AF 26. JULI 1974 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2016
Registreringsdato: 28.09.2016 -
A/S AF 10/5 1956 (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2009
Registreringsdato: 15.06.2009 -
PEVECETTE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2004
Registreringsdato: 27.02.2004
Blå bog (fortsat)
Hanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.02.2004 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.02.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2004 - 28.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Lie har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos A/S AF 10/5 1956 der præsenterede et overskud på 508' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos A/S AF 10/5 1956 der præsenterede et underskud på 447' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 7 måneder fra 2004 til i dag hos A/S AF 10/5 1956.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 140' DKK (PEVECETTE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 45' DKK (A/S AF 10/5 1956).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.186' DKK (A/S AF 10/5 1956).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 978' DKK (PEVECETTE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Jens Thorsing Nielsen.