Torben Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDRUS HOTEL HOLDINGS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.803' DKK Foodpeople A/S (2018) |
Største underskud: | -48' DKK Foodpeople Group ApS (2014) |
Største egenkapital: | 27.964' DKK Foodpeople Group ApS (2014) |
Største gæld: | 32.270' DKK Foodpeople A/S (2023) |
Flest årsværk: | 102 årsværk hos Foodpeople A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN MIE 5 GP (8 år 1 måned) |
Seed: 1773458886
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2004 hos NORDRUS HOTEL HOLDINGS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Kjær i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 14. februar 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Torben Kjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (8)
-
MANAGEMENT EQUITY VIETNAM I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2024 Ny -
SUSANNE BOYE NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022 -
GENERAL PARTNER EQUITY VIETNAM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2024 Ny -
PE Minorities GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2021 -
Glentra ECo 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2024 -
Mietra GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2023 -
MIM II GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2024 -
MIM II CIV GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2024
Bestyrelsesposter (7)
-
FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2023 -
Foodpeople A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2024 Ny -
Foodpeople Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2024 Ny -
Fonden LDE 2 GP
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2016 -
Fonden LDE 3 GP
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2016 -
FONDEN MIE 5 GP
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2016 -
Fonden MIE 6 GP
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
Foodpeople Group ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Foodpeople A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Foodpeople Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SUSANNE BOYE NIELSEN HOLDING ApS landede et overskud på 1.291' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PE Minorities GP ApS landede et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.245' DKK (Foodpeople A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (PE Minorities GP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.698' DKK (Foodpeople Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 123' DKK (PE Minorities GP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Frank Visti Møbjerg.