Jesper Lindahl Siezing
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RHH ADMINISTRATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.366' DKK KONTORLAND A/S (2020-21) |
Største underskud: | -251' DKK RHH ADMINISTRATION A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 7.826' DKK RHH ADMINISTRATION A/S (2022-23) |
Største gæld: | 7.318' DKK RHH ADMINISTRATION A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos KONTORLAND A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KONTORLAND A/S (17 år 8 måneder) |
Seed: 514403335
Det hele begyndte for alvor dengang i 2003 ved RHH ADMINISTRATION A/S (tidligere KONTORLAND A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Lindahl Siezing i 1 år, før fratrædelsen den 24. november 2004.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 625' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JSIEZING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KONTORLAND A/S
Via JSIEZING HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JSIEZING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
RHH ADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
KONTORLAND A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
KONTORLAND A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
JSIEZING HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
16.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2022 - 01.07.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - 14.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2003 - 24.11.2004
Bestyrelsesmedlem
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Lindahl Siezing har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved KONTORLAND A/S der præsenterede et overskud på 1.366' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved NEWKON A/S der præsenterede et underskud på 180' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til i dag hos KONTORLAND A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Rene Holm Hansen.