Vibeke Riishøj Dissing
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. V. HOLDING ODENSE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 24.668' DKK VMD Holding, Vejle ApS (2022-23) |
Største underskud: | -876' DKK V. D. Holding 2021 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 35.772' DKK VMD Holding, Vejle ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.683' DKK WIEMA SKO ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos WIEMA SKO ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af WIEMA SKO ApS (18 år 4 måneder) |
Seed: 1552653355
Karrieren som leder startede i 2004 i M. V. HOLDING ODENSE ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Vibeke Riishøj Dissing i 9 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 23. september 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. september 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
V. D. Holding 2021 ApS
Ejerandel: 100% -
VMD Holding, Vejle ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (2)
-
V. D. Holding 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021 -
VMD Holding, Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
WIEMA SKO ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
VMD Holding, Vejle ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
VMD Holding, Vejle ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022
Blå bog (fortsat)
Vibeke har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.10.2004 - 01.03.2023
Reel ejer
01.10.2013 - 20.12.2021
Reel ejer
21.12.2021 - 29.11.2022
Reel ejer
30.11.2022 - 15.12.2022
Ejerandel: 29,25% -
Ejer
21.12.2021 - 21.12.2021
Reel ejer
21.12.2021 - 29.11.2022
Direktør
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2021 - 29.11.2022
Reel ejer
30.11.2022 - 15.01.2023
Ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,11% -
Direktør og Ejer
23.09.2013 - 21.12.2021
Ejerandel: -
Direktør
31.03.2004 - 23.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Vibeke Riishøj Dissing er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• V. D. Holding 2021 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.237' DKK.
• VMD Holding, Vejle ApS (26,11% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.237' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Vibeke Riishøj Dissing, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor VMD Holding, Vejle ApS kunne fremvise et overskud på 24.668' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor V. D. Holding 2021 ApS kunne fremvise et underskud på 876' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 24.668' DKK (VMD Holding, Vejle ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 35.772' DKK (VMD Holding, Vejle ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 9.488' DKK (WIEMA SKO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Mie Dissing Burghardt.