Per Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOBILE M2M HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.052' DKK CARE2WEAR A/S (2017-18) |
Største underskud: | -302' DKK CARE2WEAR A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 502' DKK MOBILE M2M HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.906' DKK CARE2WEAR A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CARE2WEAR A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PER LAURSEN ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 2122437036
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 i MOBILE M2M HOLDING ApS med titlen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Per Laursen i 18 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2022.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER LAURSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MOBILE M2M HOLDING ApS
Via PER LAURSEN ApS -
CARE2WEAR A/S
Via MOBILE M2M HOLDING ApS -
MOBILSCAN ApS
Via CARE2WEAR A/S
Direktørposter (1)
-
PER LAURSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
MOBILE M2M HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2004 -
CARE2WEAR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
PER LAURSEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2004
Registreringsdato: 05.01.2004 -
PER LAURSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004 -
CARE2WEAR A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejer
05.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2015 - 30.09.2022
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2004 - 30.09.2022
Bestyrelsesmedlem
01.01.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.01.2004 - 30.09.2022
Bestyrelsesmedlem
01.01.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Per Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER LAURSEN ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 124' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MOBILE M2M HOLDING ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Per Laursen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor PER LAURSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 1' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Peter Søby Nielsen.