Ove Frank Hauge Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.328' DKK EGNS-INVEST TYSKE EJENDOMME A/S (Nu: EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S) (2021) |
Største underskud: | -165.306' DKK EGNS-INVEST TYSKE EJENDOMME A/S (Nu: EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 643.396' DKK EGNS-INVEST TYSKE EJENDOMME A/S (Nu: EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S) (2022) |
Største gæld: | 863.977' DKK PROTEKTOR INVEST A/S (Nu: TOWII Renewables A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos SVANE GLAS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af OFHK ApS (13 år 11 måneder) |
Seed: 887029133
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2004 hos KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ove Frank Hauge Knudsen i 5 år 8 måneder, inden stoppet den 30. oktober 2009.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.225' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OFHK ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
B. F. RUSTFRI A/S
Via OFHK ApS -
B. F. INVESTERING ApS
Via OFHK ApS -
EJENDOMSSELSKABET BF ApS
Via B. F. INVESTERING ApS -
NOCKS ApS
Via OFHK ApS
Direktørposter (4)
-
OFHK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2010 -
EJENDOMSSELSKABET BF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2013 -
B. F. INVESTERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2013 -
NOCKS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2022
Repræsentant (1)
-
Dansk Broder Orden Randers afd.
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
SØREN LUND MØBLER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2021 -
B. F. RUSTFRI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.09.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
OFHK ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024 -
SØREN LUND MØBLER A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Dansk Broder Orden Randers afd.
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.11.2022
Registreringsdato: 17.11.2022
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
23.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via OFHK ApS -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
24.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via B. F. INVESTERING ApS -
Direktør og Ejer
24.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via OFHK ApS
Ove Frank Hauge Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos B. F. MONTAGE A/S (Nu: B. F. RUSTFRI A/S) der præsenterede et overskud på 4.019' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos SØREN LUND MØBLER A/S der præsenterede et underskud på 1.349' DKK.
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 11 måneder fra 2010 til i dag hos B. F. RUSTFRI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.672' DKK (EGNS-INVEST MANAGEMENT A/S (Nu: EGNSINVEST MANAGEMENT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 165.306' DKK (EGNS-INVEST TYSKE EJENDOMME A/S (Nu: EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 505.810' DKK (EGNS-INVEST TYSKE EJENDOMME A/S (Nu: EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (PHØNIX INVEST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Helle Knudsen.