Frederik Bylling
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALLER MØLLE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 33.951' DKK ALLER PETFOOD GROUP A/S (2022) |
Største underskud: | -24.642' DKK POVL BYLLING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 69.547' DKK POVL BYLLING ApS (2016) |
Største gæld: | 40.799' DKK ALLER MØLLE GROUP A/S (Nu: ALLER EJENDOMSSELSKAB A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Aller Dyremad ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Aller Dyremad ApS (16 år) |
Seed: 995986211
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 ved ALLER MØLLE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Frederik Bylling i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 29. juni 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frederik Bylling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ALLER PETFOOD GROUP A/S
Via Frederik Bylling Holding ApS -
Aller Dyremad ApS
Via Frederik Bylling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Frederik Bylling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2017 -
Aller Dyremad ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
DAMGÅRD AGERBRUG A/S (Nu: DAMGÅRD AGERBRUG ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2021
Registreringsdato: 25.03.2021 -
Aller Dyremad ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020 -
ALLER PETFOOD A/S (Nu: Aller Dyremad ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020
Blå bog (fortsat)
Frederik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Ejer
23.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.10.2012 - 22.12.2021
Ejerandel: 0,8% -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.10.2012 - 21.12.2021
Reel ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,11%
Frederik Bylling ejer desuden også holdingselskabet ALLER PETFOOD GROUP A/S (ejer lige nu 35,11%). Gennem holdingselskabet ALLER PETFOOD GROUP A/S ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Frederik Bylling, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Frederik Bylling har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved ALLER PETFOOD GROUP A/S der præsenterede et overskud på 33.951' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ALLER PETFOOD GROUP A/S der præsenterede et underskud på 10.246' DKK.
Frederik har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år fra 2004 til 2020 hos Aller Dyremad ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.297' DKK (ALLER PETFOOD GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.128' DKK (Frederik Bylling Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.027' DKK (ALLER PETFOOD GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 365' DKK (Aller Dyremad ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Lars Østergaard Jensen.