Elena Holm
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2001 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Prekulab Ltd ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 36.400' DKK 6471 HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -8.002' DKK 6471 HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 212.059' DKK 6471 HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 16.152' DKK 6471 HOLDING ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos BENT HOLM-NEC LTD A/S (Nu: Prekulab Ltd ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Prekulab Ltd ApS (21 år 3 måneder) |
Seed: 14533802
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos Prekulab Ltd ApS (tidligere BENT HOLM-NEC LTD A/S) som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Elena Holm i 21 år 3 måneder, inden stoppet den 10. marts 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre fødevarer i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 14.141' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
6471 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Prekulab Ltd ApS
Via 6471 HOLDING ApS -
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5
Via 6471 HOLDING ApS -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 13
Via 6471 HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
6471 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2014 -
Prekulab Ltd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2023
Tidslinje (9)
-
Prekulab Ltd ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
BENT HOLM-NEC LTD A/S (Nu: Prekulab Ltd ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
NILAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022
Blå bog (fortsat)
Elena har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
14.02.2014 - Stadig aktiv
Ejer
13.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2001 - 10.03.2023
Reel ejer
28.10.2004 - Stadig aktiv
Direktør
10.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.07.2005 - 08.09.2022
Reel ejer
28.10.2014 - 08.09.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2004 - 03.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Elena Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 6471 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 212.059' DKK. Igennem sit holdingselskab 6471 HOLDING ApS har Elena dermed også ejerandele i Prekulab Ltd ApS (100%), Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5 (10-14.99%) samt Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 13 (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Elena Holm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor 6471 HOLDING ApS fremviste et overskud på 36.400' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor 6471 HOLDING ApS fremviste et underskud på 8.002' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 25.236' DKK (6471 HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 212.059' DKK (6471 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 31.647' DKK (BENT HOLM-NEC LTD A/S (Nu: Prekulab Ltd ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Elena' netværk er Ben Egert Holm.