Rasmus Stenmann Gøttsch
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AK-CENTRALEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.933' DKK Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -59' DKK Toften 2 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 58.644' DKK Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 112.507' DKK Toften 2 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AK-CENTRALEN A/S (20 år 7 måneder) |
Seed: 1441705072
Det hele begyndte den dag i 2004 hos AK-CENTRALEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Rasmus Stenmann Gøttsch nu besiddet i 20 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 8.686' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R.S.GØTTSCH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Gøttsch Holding A/S
Via R.S.GØTTSCH ApS -
SVANEPARKEN ApS
Via Gøttsch Holding A/S -
Toften 2 ApS
Via Gøttsch Holding A/S -
AK Centralen Holding ApS
Via R.S.GØTTSCH ApS -
AK-CENTRALEN A/S
Via AK Centralen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AK-CENTRALEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2021 -
R.S.GØTTSCH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
AK-CENTRALEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.02.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
AK-CENTRALEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
A/S ELECTRO SERVICE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2017
Registreringsdato: 02.10.2017 -
R.S.GØTTSCH ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2012
Registreringsdato: 29.08.2012
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer og Direktør
29.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2004 - Stadig aktiv
Direktør
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
16.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AK Centralen Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 30.06.2018
Reel ejer
01.07.2018 - 01.07.2018
Ejerandel: 20%
Rasmus Stenmann Gøttsch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S) der præsenterede et overskud på 15.933' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 7 måneder fra 2004 til i dag hos AK-CENTRALEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8.686' DKK (AK-CENTRALEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 58.644' DKK (Gøttsch Ejendomme A/S (Nu: Gøttsch Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 455' DKK (R.S.GØTTSCH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Tom Edwin Gøttsch.