Bo Nyby Rixen
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 49.636' DKK Econocap Holding ApS (Nu: JBJ21 ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.970' DKK RIXEN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 30.198' DKK RIXEN ApS (2021) |
Største gæld: | 35.044' DKK ECONOCAP A/S (Nu: 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ECONOCAP A/S (Nu: 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 888715754
Karrieren som leder startede i 2003 i 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S (tidligere ECONOCAP ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Bo Nyby Rixen nu bestreddet i 20 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4.856' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RIXEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JBJ21 ApS
Via RIXEN ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 7
Via RIXEN ApS
Direktørposter (2)
Bestyrelsesposter (1)
-
JBJ21 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
JBJ21 ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022 -
Econocap Holding ApS (Nu: JBJ21 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
ECONOCAP A/S (Nu: 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2018 - 23.09.2018
Direktør og Reel ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.09.2018 - 06.09.2022
Bestyrelsesmedlem
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,5% -
Direktør
13.11.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.08.2008 - 01.10.2021
Reel ejer
27.06.2018 - 01.10.2021
Ejerandel: 53,5%
Bo Nyby Rixen er desuden indehaver af holdingselskabet JBJ21 ApS (53,5% ejerskab). Gennem holdingselskabet JBJ21 ApS ejes der også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Bo Nyby Rixen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Econocap Holding ApS (Nu: JBJ21 ApS) kunne fremvise et overskud på 49.636' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RIXEN ApS kunne fremvise et underskud på 2.970' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.856' DKK (ECONOCAP A/S (Nu: 9ALTITUDES-ECONOCAP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.848' DKK (RIXEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.139' DKK (Econocap Holding ApS (Nu: JBJ21 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er René Jensen Frøkjær.