Mikkel Svenstrup
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVENSTRUP FINANCIAL ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.718.552' DKK ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS V K/S (2021) |
Største underskud: | -1.089.000' DKK ATP EJENDOMME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 17.664.000' DKK ATP EJENDOMME A/S (2021) |
Største gæld: | 2.982.000' DKK ATP EJENDOMME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos ATP EJENDOMME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SVENSTRUP FINANCIAL ApS (15 år 10 måneder) |
Seed: 1314586134
Det hele begyndte den dag i 2004 ved SVENSTRUP FINANCIAL ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mikkel Svenstrup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Mikkel i 15 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. februar 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen investeringsselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2015 viste et overskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 23. februar 2023.
Bestyrelsesposter (12)
-
Private Equity Advisors AIFM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2023 -
ATP TIMBERLAND INVEST K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP Private Equity Partners IX K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2024 -
ATP Private Equity Partners VIII K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2022 -
ATP Private Equity Partners VII K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS V K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS IV K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP PRIVATE EQUITY K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP REAL ESTATE PARTNERS I K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021 -
ATP Langsigtet Dansk Kapital K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2024 -
ATP Private Equity Partners VI K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (150)
-
ATP Private Equity Partners IX K/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
ATP Langsigtet Dansk Kapital K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Private Equity Advisors AIFM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2020 - 09.02.2021
Bestyrelsesmedlem
10.02.2021 - 26.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Svenstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS V K/S der præsenterede et overskud på 4.718.552' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ATP EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 1.089.000' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 78 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 7 måneder fra 2021 til i dag hos ATP TIMBERLAND INVEST K/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 630.495' DKK (ATP Private Equity Partners VI K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.089.000' DKK (ATP EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.441.000' DKK (ATP EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 421' DKK (PPLUS RE Holding Komplementar ApS (Nu: PPLUS Erhvervsejendomme Komplementar ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Kim Jannick Kehlet Johansen.