Martin Kristian Simonsen Tillisch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PA CONSULTING GROUP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 117.171' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2023) |
Største underskud: | -17.188' DKK Avallone ApS (2022) |
Største egenkapital: | 463.837' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2023) |
Største gæld: | 130.687' DKK PA CONSULTING GROUP A/S (2020) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos PA CONSULTING GROUP A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af PA CONSULTING GROUP A/S (10 år 4 måneder) |
Seed: 1210506350
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2011 ved PA CONSULTING GROUP A/S i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Martin Kristian Simonsen Tillisch i 10 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 117.171' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
Avallone ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2022 -
LAUTEC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2022 -
LAUTEC Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LAUTEC Group A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
LAUTEC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
Avallone ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2011 - 31.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2012 - 31.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Kristian Simonsen Tillisch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved LAUTEC Group A/S der præsenterede et overskud på 11.747' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Avallone ApS der præsenterede et underskud på 17.188' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 7 måneder fra 2012 til 2020 hos MOTUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 117.171' DKK (PA CONSULTING GROUP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.454' DKK (Avallone ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 463.837' DKK (PA CONSULTING GROUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.900' DKK (MOTUS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Anders Meinert Jørgensen.