Jens Juul
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AOES HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 24.358' DKK HENJEN Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -417' DKK Nicon Energy A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 53.208' DKK Nicon Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 159.174' DKK NICON INDUSTRIES ESBJERG A/S (Nu: Nicon Industries A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos EOWS ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af AOES HOLDING ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 645527049
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 i AOES HOLDING ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Juul i 9 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rullebo Invest ApS
Ejerandel: 100% -
Juul Family Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
Rullebo Holding ApS
Via Rullebo Invest ApS -
HENJEN Holding ApS
Via Rullebo Holding ApS -
Esbjerg Ejendoms Udlejning ApS
Via HENJEN Holding ApS -
Intools ApS
Via HENJEN Holding ApS -
Intools Ejendomme ApS
Via Intools ApS -
byLindgren 1 ApS
Via HENJEN Holding ApS -
Nicon Group A/S
Via HENJEN Holding ApSNyt selskab -
Nicon Holding A/S
Via Nicon Group A/S -
Nicon Industries A/S
Via Nicon Holding A/S -
EOWS ApS
Via Nicon Holding A/S -
E Electric ApS
Via Nicon Holding A/S -
Nicon Energy A/S
Via Nicon Holding A/S -
Nicon Real Estate ApS
Via Nicon Holding A/S -
Kjersing Erhvervspark A/S
Via HENJEN Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (6)
-
Rullebo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2017 -
HENJEN Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2017 -
Esbjerg Ejendoms Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2020 -
Rullebo Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021 -
Juul Family Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2021 -
byLindgren 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
Nicon Industries A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2017 -
EOWS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
Intools ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021 -
Nicon Energy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2022 -
Nicon Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022 -
Nicon Real Estate ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2023 -
Nicon Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2024 -
Kjersing Erhvervspark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
Filial af Green Energy Renewable Solutions, LLC (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Kjersing Erhvervspark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
JHJ Newco af 2. maj 2024 A/S (Nu: Nicon Group A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via HENJEN Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via HENJEN Holding ApS -
Reel ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,13% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nicon Holding A/S -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nicon Group A/S
Jens Juul er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Rullebo Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.072' DKK.
• Juul Family Holding ApS (0,01% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.072' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som Rullebo Holding ApS (75%) & HENJEN Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jens Juul, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HENJEN Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 24.358' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JH LIFTE ApS kunne offentliggøre et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22.957' DKK (NICON INDUSTRIES ESBJERG A/S (Nu: Nicon Industries A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 417' DKK (Nicon Energy A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 53.208' DKK (Nicon Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 12' DKK (Nicon Energy A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Max Juul.