Peter Bennike
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAMPO GRAFISK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.546' DKK CAMPO GRAFISK ApS (2017) |
Største underskud: | -1.064' DKK Print ID ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.604' DKK CAMPO GRAFISK ApS (2015) |
Største gæld: | 6.129' DKK Print ID ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Print ID ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af CAMPO GRAFISK ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 499422786
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 i CAMPO GRAFISK ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Peter Bennike nu besiddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med bøger, papir og papirvarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 729' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CAMPO GRAFISK ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Peter Bennike Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Print ID Holding ApS
Via Peter Bennike Holding ApS -
Print ID ApS
Via Print ID Holding ApS -
PRINFO HOLDING A/S
Via Print ID ApS -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
CAMPO GRAFISK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2003 -
Peter Bennike Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Print ID ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2019 -
Print ID Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Print ID ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
Print ID ApS (Nu: Print ID Holding ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2019
Registreringsdato: 21.03.2019 -
Peter Bennike Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.03.2019
Registreringsdato: 13.03.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
18.12.2003 - Stadig aktiv
Ejer
16.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.08.2019 - 25.09.2022
Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
30.08.2011 - 30.05.2018
Bestyrelsesmedlem
12.11.2013 - 28.01.2019
Ejer
14.10.2014 - 30.05.2018
Ejerandel: 25-33.33%
Peter Bennike er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peter Bennike Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -19' DKK. Gennem sit holdingselskab Peter Bennike Holding ApS har Peter dermed også andele i Print ID Holding ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Bennike, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor CAMPO GRAFISK ApS landede et overskud på 1.546' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BRYG-SYNDIKATET ApS landede et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 729' DKK (CAMPO GRAFISK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Peter Bennike Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.687' DKK (CAMPO GRAFISK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19' DKK (Peter Bennike Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Rene Vendelbo Sejersen.