Mona Juul
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GORM x ENVISION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 75.146' DKK ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S) (2018) |
Største underskud: | -118.598' DKK ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 2.402.224' DKK ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S) (2022) |
Største gæld: | 7.402.538' DKK ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MONA JUUL HOLDING ApS (19 år 10 måneder) |
Seed: 699735494
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos GORM x ENVISION A/S (tidligere ENVISION REKLAMEBUREAU A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mona Juul i 3 år, inden stoppet den 21. december 2006.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 13.393' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MONA JUUL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13
Via MONA JUUL HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MONA JUUL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (64)
-
Keyman Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023 -
Fonden Fængslet
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2023
Registreringsdato: 14.05.2023 -
FC Envision ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Mona har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
09.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - 22.01.2020
Direktør
06.12.2016 - 23.01.2020
Reel ejer
09.12.2016 - 01.04.2023
Bestyrelsesmedlem
23.01.2020 - 09.06.2023
Ejerandel: 31,03% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2017 - 14.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2011 - 07.02.2022
Direktør
16.12.2014 - 07.02.2022
Reel ejer
23.01.2017 - 20.09.2022
Ejerandel: 45,16% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2016 - 25.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Mona Juul har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S) der præsenterede et overskud på 75.146' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S) der præsenterede et underskud på 46.388' DKK.
Mona har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 2004 til 2022 hos ENVISION HOLDING 2 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.304' DKK (A/S CESTE HOLDING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 118.598' DKK (ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.205.263' DKK (ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -663' DKK (NORD GOURMET ApS (Nu: NORD Concepts ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mona' netværk er Jesper Herholt.