Susanne Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KYSTENS VEKSELERER- OG BANKIERFIRMA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.682' DKK LIVING INVEST A/S (2021-22) |
Største underskud: | -221' DKK OTS-Group Cooperation ApS (2023) |
Største egenkapital: | 26.463' DKK LIVING INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 61.860' DKK LIVING INVEST A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LIVING INVEST A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KYSTENS VEKSELERER- OG BANKIERFIRMA A/S (2 år 10 måneder) |
Seed: 1777383027
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 i KYSTENS VEKSELERER- OG BANKIERFIRMA A/S (tidligere HYPOTEKINVEST ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Susanne Olesen i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 24. oktober 2006.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OTS-Group Cooperation ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OTS-Group Holding ApS
Via OTS-Group Cooperation ApS -
ON THE SPOT A/S
Via OTS-Group Holding ApS
Direktørposter (1)
-
OTS-Group Cooperation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2022
Tidslinje (10)
-
OTS-Group Cooperation ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
OTS-Group Cooperation ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
HYPOTEKINVEST ApS (Nu: KYSTENS VEKSELERER- OG BANKIERFIRMA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 24.10.2006
Registreringsdato: 24.10.2006
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
29.04.2005 - 24.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2005 - 24.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2003 - 24.10.2006
Direktør
29.04.2005 - 24.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor OTS-Group Cooperation ApS fremviste et underskud på 221' DKK.