Peter Amstrup Møller
Erhvervsaktiv: | 2. jan. 1979 - 15. jun. 2019 |
Karrieren startede hos: | HOPAM-HUSET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.056' DKK P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO (2019) |
Største underskud: | -4.214' DKK P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO (2022) |
Største egenkapital: | 51.254' DKK P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO (2021) |
Største gæld: | 7.564' DKK MURERFIRMAET P. AMSTRUP MØLLER A/S. HOLSTEBRO (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MURERFIRMAET P. AMSTRUP MØLLER A/S. HOLSTEBRO (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MURERFIRMAET P. AMSTRUP MØLLER A/S. HOLSTEBRO (29 år 11 måneder) |
Seed: 2056687499
Det hele begyndte for alvor for længe siden i HOPAM-HUSET ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Peter Amstrup Møller i 11 år 4 måneder, inden stoppet d. 18. maj 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. juli 1990.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO
Ejerandel: 100% -
P.A.M. Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PJJ Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NØRHEDE PLANTAGE ApS
Via P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO -
NØRHEDE PLANTAGE K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET NØRHEDE PLANTAGE ApS
Direktørposter (1)
-
P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.1996
Tidslinje (14)
-
PJJ Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2019
Registreringsdato: 15.06.2019 -
Peter Amstrup Møller (Nu: P.A.M. Ejendomme) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
MURERFIRMAET P. AMSTRUP MØLLER A/S. HOLSTEBRO
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2015
Registreringsdato: 11.06.2015
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
15.06.2019 - 15.06.2019
Ejer
15.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.06.1985 - 11.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1989 - 05.10.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Amstrup Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50.735' DKK. Igennem sit holdingselskab P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO har Peter dermed også ejerandele i KOMPLEMENTARSELSKABET NØRHEDE PLANTAGE ApS (10-14.99%) & NØRHEDE PLANTAGE K/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Amstrup Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO fremviste et overskud på 7.056' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO fremviste et underskud på 4.214' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.656' DKK (P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.735' DKK (P.A.M. HOLDING ApS. HOLSTEBRO).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.411' DKK (MURERFIRMAET P. AMSTRUP MØLLER A/S. HOLSTEBRO).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Thomas Taulbjerg.