Klaus Bach Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | FOCUS LIGHTING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.082' DKK FOCUS LIGHTING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -461' DKK OLSEN METALTRYKKERI A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 42.611' DKK FOCUS LIGHTING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 21.511' DKK FOCUS LIGHTING A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos FOCUS LIGHTING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FOCUS LIGHTING A/S (6 år 9 måneder) |
Seed: 583427098
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2014 ved FOCUS LIGHTING A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Bach Thomsen i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af elektriske belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 12.311' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KBT Management ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KBT Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
FABA - Danske producenter og importører af belysning, lysstyring og komponenter hertil. (Nu: Belysningsbranchen Danmark)
Fratrådt som repræsentantDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
PEOPLEWAY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
PEOPLEWAY A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
20.12.2022 - 01.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.09.2021 - 22.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - 30.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - 28.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Bach Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved FOCUS LIGHTING A/S der præsenterede et overskud på 22.082' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved OLSEN METALTRYKKERI A/S der præsenterede et underskud på 461' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2014 til 2021 hos FOCUS LIGHTING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 532' DKK (PEOPLEWAY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.760' DKK (PEOPLEWAY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 83' DKK (BoardPartner F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Carsten Povl Vincentz Larsen.